Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Bestyrelse: Mogens Outsen Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-01 tilføjes Bestyrelse: Brian Höyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-01 fjernes Bestyrelse: Teddy Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-02 fjernes Direktion: Lars Eg Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-28 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: ll@larsenbus.dk (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Legale ejere: Larsenbus ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Navne: Bjert Busser Holding ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Stiftere: PETER PAPUGA HOLDING ApS, Larsenbus ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bjert Busser ApS. (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-04 tilføjes Bestyrelse: Teddy Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden, af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-05-04 tilføjes Vedtægter: 2021-05-04 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-05-04 fjernes Reelle ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 38, 2450 København SV (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ll@larsenbus.dk (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Larsenbus ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: L&P Finans ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Larsenbus ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: Larsenbus ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: Larsenbus ApS, L&P Finans ApS (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: Larsenbus ApS (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-11-29 fjernes Legale ejere: Larsenbus ApS (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-11-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-11-30 fjernes Reelle ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-11-29 fjernes Reelle ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-07 tilføjes Navne: Bjert Busser Holding ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-05-06 fjernes Navne: LL&PP ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2018-05-07 fjernes Direktion: Peter Papuga (direktør) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-01-03 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-01-03 fjernes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-04-26 tilføjes Legale ejere: PETER PAPUGA HOLDING ApS, Henrik Møsvraa Rasmussen (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2017-04-26 fjernes Legale ejere: PETER PAPUGA HOLDING ApS, Henrik Møsvraa Rasmussen (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2017-04-25 fjernes Legale ejere: PETER PAPUGA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-03-29 tilføjes Navne: LL&PP ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-03-28 tilføjes Navne: LLPP Holding ApS (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-28 fjernes Navne: LLPP Holding ApS (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 38, 2450 København SV (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-28 tilføjes Direktion: Peter Papuga (direktør) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-03-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele helt eller delvist ejede datterselskaber samt foretage investering i øvrigt (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-28 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Legale ejere: PETER PAPUGA HOLDING ApS, Larsenbus ApS (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-03-28 tilføjes Reelle ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-03-28 tilføjes Stiftere: PETER PAPUGA HOLDING ApS, Larsenbus ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2017-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-03)