Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Navne | Hjemmeside | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 tilføjes Reelle ejere: Rie Hammer Nielsen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-05-01 fjernes Reelle ejere: Rie Hammer Nielsen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Rie Hammer Nielsen, Anne Liisberg (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Liisberg (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Rie Hammer Nielsen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kochsvej 44, 3. tv., 1812 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 4. th., 1401 København K (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Salling (formand) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-22 tilføjes Direktion: Ib Thomas Mathisson (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-22 fjernes Direktion: Jan Falk Borup (direktør) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ib@iscene.dk (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-21 fjernes Kontaktoplysninger: jan@kunstenmedia.com (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-01-22 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Vedtægter: 2019-01-22 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Rie Hammer Nielsen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Kunsten Media Fonden, Jan Falk Borup (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Rie Hammer Nielsen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Jan Falk Borup (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Rie Hammer Nielsen (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Rie Hammer Nielsen (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 4. th., 1401 København K (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 62, st., 2400 København NV (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@kunstenmedia.com (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@iscene.dk (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-12 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-22)
Den 2018-11-12 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: Jan Falk Borup (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-04-23 fjernes Legale ejere: Mette Garfield Mortensen (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-22 fjernes Legale ejere: Jan Falk Borup (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: iscene.dk ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-22 fjernes Navne: scenen.nu ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Reelle ejere: Rie Hammer Nielsen, Jan Falk Borup (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-04-23 fjernes Reelle ejere: Mette Garfield Mortensen (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-22 fjernes Reelle ejere: Jan Falk Borup, Rie Hammer Nielsen (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 62, st., 2400 København NV (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 4. th., 1401 København K (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 tilføjes Hjemmeside: www.iscene.dk (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@iscene.dk (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 27, 4. th., 1401 København K (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-03-28 tilføjes Direktion: Jan Falk Borup (direktør) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-03-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at virke for driften af publikationer, enten internetbaserede eller trykte om scenekunst. Herudover skal selskabet virke for andre aktiviteter, som omhandler scenekunst og beslægtede fag. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-28 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Legale ejere: Jan Falk Borup, Mette Garfield Mortensen, Rie Hammer Nielsen, Kunsten Media Fonden (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-03-28 tilføjes Navne: scenen.nu ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-03-28 tilføjes Reelle ejere: Jan Falk Borup, Rie Hammer Nielsen, Mette Garfield Mortensen (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2017-03-28 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Stiftere: Rie Hammer Nielsen, Mette Garfield Mortensen, Kunsten Media Fonden, Jan Falk Borup (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-28)