Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-20 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Fabian Eriksen (formand) (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Direktion: Fredrik Fabian Nygaard Eriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel og produktion og dertilhørende virksomhed. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-27 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Hjemmeside: www.vouvis.com (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Hovedbranche: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Legale ejere: FABIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Navne: VOUVIS A/S (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Reelle ejere: Fredrik Fabian Nygaard Eriksen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-03-27 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-03-27 tilføjes Stiftere: FABIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-28)