Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergade 108, 7770 Vestervig (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Binavne: Murerfirmaet J.V.C. ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-27 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Legale ejere: Trine Vestergaard Christensen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Navne: Sydthy Entreprise ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Reelle ejere: Trine Vestergaard Christensen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Stiftere: Ulrik Nielsen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Trine Vestergaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 108, 7770 Vestervig (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvenhøjvej 2, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 tilføjes Direktion: Trine Vestergaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-10-19 tilføjes Legale ejere: Trine Vestergaard Christensen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-10-19 fjernes Legale ejere: Ulrik Nielsen (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 tilføjes Reelle ejere: Trine Vestergaard Christensen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-10-19 fjernes Reelle ejere: Ulrik Nielsen (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-08-22 fjernes Direktion: Ulrik Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-20 tilføjes Binavne: Murerfirmaet J.V.C. ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-05 tilføjes Vedtægter: 2018-02-05 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvenhøjvej 2, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-03-27 tilføjes Direktion: Ulrik Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive entreprisevirksomhed indenfor murer- og entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-27 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Legale ejere: Ulrik Nielsen (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-03-27 tilføjes Navne: Sydthy Entreprise ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Nielsen (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Stiftere: Ulrik Nielsen (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)