Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annemette Møller Langthjem | 22.05.2018 | 15.03.2021 | direktør |
Jan Janus Pedersen Langthjem | 01.04.2017 | 22.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annemette Møller Langthjem | 22.05.2018 | 22.05.2018 | formand |
Jan Janus Pedersen Langthjem | 01.04.2017 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erik Asbjørn Krage | 01.04.2017 | 22.05.2018 | formand |
Annemette Møller Langthjem | 01.04.2017 | 21.05.2018 | næstformand |