Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: APOF ApS. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: APOF ApS. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: APOF ApS. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-18 (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2019-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2019-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Charlotte Frederikke Hviid (direktør) (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2018-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2018-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2018-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 fjernes Direktion: Charlotte Frederikke Hviid (direktør) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovringen 10, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Direktion: Charlotte Frederikke Hviid (direktør) (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2017-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, produktion og salg af beklædning, interiør og livsstilsprodukter, herunder som holdingselskab for selskaber, der driver sådan virksomhed. (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-20 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Legale ejere: Charlotte Frederikke Hviid (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2017-03-20 tilføjes Navne: Frederikke Hviid Holding ApS (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Frederikke Hviid (offentliggjort 2019-02-09)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Stiftere: Charlotte Frederikke Hviid (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2017-03-20 tilføjes Vedtægter: 2017-03-20 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-24)