Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 tilføjes Reelle ejere: Kimie Pleinert Morgenstjerne (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkelyparken 134, 2670 Greve (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 81, 2830 Virum (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-05 tilføjes Kontaktoplysninger: alexkimie@icloud.com (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: mail@barfhundemad.dk (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-24 tilføjes Binavne: Laetus Canis Hundemassage ApS (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-24 tilføjes Vedtægter: 2018-01-24 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 81, 2830 Virum (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2017-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkelyparken 136, 2670 Greve (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@barfhundemad.dk (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkelyparken 136, 2670 Greve (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 81, 2830 Virum (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 81, 2830 Virum (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-27 tilføjes Direktion: Alex Pleinert Morgenstjerne (direktør) (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg af dyrefoder m.v. samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-27 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Legale ejere: ASM GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Navne: Barf Hundemad ApS (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Reelle ejere: Alex Pleinert Morgenstjerne (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2017-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Stiftere: ASM GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-27)