Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Huss (formand) (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-01 fjernes Bestyrelse: Morten Mosegaard Christensen (formand) (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2017-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maersk Tankers Afra K/S. (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-27 tilføjes Bestyrelse: Morten Mosegaard Christensen (formand) (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-03-27 fjernes Bestyrelse: Eva Birgitte Bisgaard (formand) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Herbild (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Emig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Bestyrelse: Eva Birgitte Bisgaard (formand) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2021-01-04 fjernes Bestyrelse: Christian Michael Ingerslev (formand) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-05-18 tilføjes Bestyrelse: Christian Michael Ingerslev (formand) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-05-18 fjernes Bestyrelse: Søren Christian Meyer (formand) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 133, 2300 København S (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28, 4., 1402 København K (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Christian Meyer (formand) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Kvist-Jacobsen (formand) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-14 tilføjes Vedtægter: 2018-05-14 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Bestyrelse: Louise Løn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-05-01 fjernes Bestyrelse: Tove Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28, 4., 1402 København K (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1263 København K (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1263 København K (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-03-17 tilføjes Bestyrelse: Tove Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-03-17 tilføjes Direktion: Anette Ryde (direktør) (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet Maersk Tankers Afra K/S. (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-17 (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Legale ejere: MAERSK TANKERS A/S (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Navne: Maersk Tankers Afra General Partner A/S (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-03-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-03-17 tilføjes Stiftere: MAERSK TANKERS A/S (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktionen. (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Vedtægter: 2017-03-17 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2017-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-24)