Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nina Maria Christina Forsvall | 16.11.2023 | direktør |
Toni Nijm | 02.11.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Toni Nijm | 26.08.2022 | 01.11.2023 | direktør |
Bjarne Krog | 15.07.2022 | 26.08.2022 | direktør |
Line Bruun Christiansen | 01.07.2020 | 15.09.2021 | direktør |
Jeppe Hudtloff Viinberg | 21.03.2017 | 02.11.2023 | adm. dir |
Bjørn Kunz Petersen | 21.03.2017 | 15.07.2022 | direktør |