Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Navne | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-06 tilføjes Bestyrelse: Klaus Søe Rylov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 fjernes Bestyrelse: Thomas Albeck Bejer-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 tilføjes Direktion: Klaus Søe Rylov (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-06 fjernes Direktion: Thomas Albeck Bejer-Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 25, 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Maribovej 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-02 tilføjes Hjemmeside: www.bimshark.com (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: regnskab@byggefakta.dk (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Albeck Bejer-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-08-01 fjernes Bestyrelse: Mark Sung Brinkler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Thomas Albeck Bejer-Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Nicklas Verdier Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Legale ejere: BYGGEFAKTA A/S (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 fjernes Legale ejere: Nicklas Verdier Østergaard Holding ApS, Sung ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Vedtægter: 2022-08-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 fjernes Reelle ejere: Nicklas Verdier Østergaard, Mark Sung Brinkler (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Mark Sung Brinkler (direktør) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Sung ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Jens Just Iversen Holding ApS, Kristian Just Holding ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Mark Sung Brinkler (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-12-01 fjernes Bestyrelse: Kristian Just Kastrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-11-30 fjernes Legale ejere: Sung ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 fjernes Reelle ejere: Mark Sung Brinkler (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-25 tilføjes Navne: BIM SHARK ApS (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-07-24 fjernes Navne: BIMSHARK ApS (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-07-25 tilføjes Vedtægter: 2018-07-25 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-07-24 tilføjes Binavne: BIMSHARK ApS (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2017-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maribovej 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2017-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jonsvangen 10, 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2017-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jonsvangen 10, 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2017-03-10 tilføjes Bestyrelse: Kristian Just Kastrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-03-10 tilføjes Direktion: Nicklas Verdier Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2017-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivnings- og konsulentvirksomhed, drift af website, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-10 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Legale ejere: Sung ApS, Jens Just Iversen Holding ApS, Kristian Just Holding ApS, Nicklas Verdier Østergaard Holding ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2017-03-10 tilføjes Navne: BIMSHARK ApS (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2017-03-10 tilføjes Reelle ejere: Mark Sung Brinkler, Nicklas Verdier Østergaard (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2017-03-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2017-03-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2017-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Stiftere: Sung ApS, Nicklas Verdier Østergaard Holding ApS, Kristian Just Holding ApS, Jens Just Iversen Holding ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-22)