Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Formål | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-27 tilføjes Hjemmeside: www.formika.dk (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 tilføjes Kontaktoplysninger: c@formika.dk (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-26 fjernes Kontaktoplysninger: christofferdupont@gmail.com (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-26 fjernes Binavne: Formika Holding IVS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktdesign og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-23 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-23 tilføjes Navne: Formika ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-22 fjernes Navne: Høje Nord IVS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-23 tilføjes Vedtægter: 2020-10-23 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RED FROG TOYS ApS. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leopardvej 49, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Bestyrelse: Christoffer Dupont Skovsby (formand) (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Binavne: Formika Holding IVS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Direktion: Christoffer Dupont Skovsby (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Formål: Holdingselskab til formueforvaltning. (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-08-30 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-22 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: christofferdupont@gmail.com (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Legale ejere: Christoffer Dupont Skovsby (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Navne: Høje Nord IVS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Dupont Skovsby (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-03-22 tilføjes Regnskabs år: --08-30 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Stiftere: Christoffer Dupont Skovsby (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Vedtægter: 2017-03-22 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-22)