Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 fjernes Legale ejere: Kasper Emil Axelsen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-24 fjernes Reelle ejere: Kasper Emil Axelsen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2021-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: NDS Equine Nutrition ApS. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2024-01-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Emil Axelsen, Julie Elise Kristjansen, Emmie Elise Axelsen, Tina Kristjansen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-12-01 fjernes Legale ejere: Engholm Holding Ltd. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Tina Kristjansen (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-17 tilføjes Legale ejere: Engholm Holding Ltd. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2020-01-17 fjernes Legale ejere: Engholm NDS Nutrition Ltd (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-17 tilføjes Reelle ejere: Kasper Emil Axelsen, Julie Elise Kristjansen, Emmie Elise Axelsen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødspættevej 5, 9970 Strandby (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødspættevej 5, 9970 Strandby (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødspættevej 5, 9970 Strandby (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Havnevej 22, 9970 Strandby (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Havnevej 22, 9970 Strandby (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-03-22 tilføjes Direktion: Kenneth Axelsen (direktør) (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og export, engros salg af helseprodukter m.v., samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-22 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Legale ejere: Julie Elise Kristjansen, Kasper Emil Axelsen, Emmie Elise Axelsen, Tina Kristjansen, Kenneth Axelsen, Engholm NDS Nutrition Ltd (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-03-22 fjernes Legale ejere: Julie Elise Kristjansen, Kasper Emil Axelsen, Emmie Elise Axelsen, Tina Kristjansen, Kenneth Axelsen (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-03-22 tilføjes Navne: Engholm NDS Nutrition ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Stiftere: Engholm NDS Nutrition Ltd (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Vedtægter: 2017-03-22 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-22)