Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2017-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRITECH ApS. (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintevej 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-03-15 tilføjes Direktion: Claus Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser at eje kapitalandele i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel m.v. samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-15 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Legale ejere: Claus Jørgensen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-03-15 tilføjes Navne: MCSP Holding ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Reelle ejere: Claus Jørgensen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2017-03-15 tilføjes Stiftere: Claus Jørgensen (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Vedtægter: 2017-03-15 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-22)