Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-22 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Kontaktoplysninger: malu@maluconsult.com (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Legale ejere: Lucas William Brix Christensen, Marcus Emil Brix Christensen (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Navne: MALU CG ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Reelle ejere: Lucas William Brix Christensen, Marcus Emil Brix Christensen (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Stiftere: Simone Sommer Degn (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-03-01 Statstidende Dekret
Den 2022-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-02-25 fjernes Direktion: Vicky Brix Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: MALU CG ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: MALU CG IVS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2020-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2020-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Vallerødvej 17, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Vallerødvej 17, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkebjergvej 48, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og formidling og dermed beslægtede konsulentopgaver. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-03-19 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-03-18 fjernes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: malu@maluconsult.com (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-03-18 fjernes Kontaktoplysninger: simse-star@hotmail.com (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Navne: MALU CG IVS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2020-03-18 fjernes Navne: Genbolig IVS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Vedtægter: 2020-03-19 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2020-03-16 tilføjes Direktion: Vicky Brix Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2020-03-16 fjernes Direktion: Simone Sommer Degn (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-16 fjernes Legale ejere: Simone Sommer Degn (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: Lucas William Brix Christensen, Marcus Emil Brix Christensen (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-03-16 fjernes Reelle ejere: Simone Sommer Degn (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-01 tilføjes Reelle ejere: Lucas William Brix Christensen, Marcus Emil Brix Christensen (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkebjergvej 48, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-26 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2017-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formidling af udlejningsboliger og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-03-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-26 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2017-03-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-26 tilføjes Navne: Genbolig IVS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-03-25 fjernes Navne: SiDe Holding IVS (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-22 tilføjes Navne: SiDe Holding IVS (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2017-03-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2017-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-26 tilføjes Vedtægter: 2017-03-26 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-03-22 tilføjes Vedtægter: 2017-03-22 (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Campusvej 1, 10. 2., 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-03-22 tilføjes Direktion: Simone Sommer Degn (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-22 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: simse-star@hotmail.com (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-03-22 tilføjes Legale ejere: Simone Sommer Degn (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-03-22 tilføjes Reelle ejere: Simone Sommer Degn (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Stiftere: Simone Sommer Degn (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2017-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2017-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2017-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)