Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2017-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Frugal Technologies ApS. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2018-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ocean ProTec ApS. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2021-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Frugal Technologies ApS. (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frugal Technologies ApS. (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-04-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Strandvej 12, 9990 Skagen (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Direktion: Preben Thuren Larsen (direktør) (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingselskab, hvis formål er at være medejer af et driftsselskab indenfor shipping branchen. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-21 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Legale ejere: RYTTER HAUSCHILDT HOLDING ApS, Thuren Larsen Holding ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Navne: Ship Innovations ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Reelle ejere: Peter Rytter Hauschildt, Preben Thuren Larsen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2017-03-21 tilføjes Stiftere: Thuren Larsen Holding ApS, RYTTER HAUSCHILDT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Vedtægter: 2017-03-21 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-22)