Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Formål | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-17 tilføjes Direktion: Martin Bjørn Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-17 fjernes Direktion: Line Eva Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-05 tilføjes Legale ejere: S.E.A. Invest ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-05 fjernes Legale ejere: Line Eva Jakobsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-05 tilføjes Reelle ejere: Martin Bjørn Jakobsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-05 fjernes Reelle ejere: Line Eva Jakobsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkebakken 27, 2840 Holte (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 43, kl. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: martin@piaff.dk (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: d@rnl.dk (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-07-05 tilføjes Direktion: Line Eva Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2022-07-05 fjernes Direktion: David Nikolaj Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-04 tilføjes Legale ejere: Line Eva Jakobsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2022-07-04 fjernes Legale ejere: Eclat ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Reelle ejere: Line Eva Jakobsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2022-07-04 fjernes Reelle ejere: David Nikolaj Nielsen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 43, kl. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: d@rnl.dk (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 17, 2., 1450 København K (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: dn@aruphvidt.dk (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 17, 2., 1450 København K (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2020-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 88, 3., 1358 København K (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 tilføjes Navne: S.E.A. ApS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-03 fjernes Navne: S.E.A. IVS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 tilføjes Vedtægter: 2020-03-04 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 88, 3., 1358 København K (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Classensgade 50, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: dn@aruphvidt.dk (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2019-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: kb@kvadratgruppen.com (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: David Nikolaj Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Kim Borch (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Eclat ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: Kvadrat Gruppen ApS (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-01 tilføjes Navne: S.E.A. IVS (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: David Nikolaj Nielsen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2019-11-01 fjernes Reelle ejere: Kim Borch (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-10-31 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-10-31 fjernes Navne: Kvadrat Investering IVS (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 tilføjes Reelle ejere: Kim Borch (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 50, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kb@kvadratgruppen.com (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2017-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 3. tv., 1100 København K (offentliggjort 2017-07-01)
Den 2017-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 3. tv., 1100 København K (offentliggjort 2017-07-01)
Den 2017-03-18 tilføjes Direktion: Kim Borch (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2017-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at strukturere selskaber, der kan erhverve projekter, eksisterende investeringsejendomme samt finansielle løsninger hertil. Selskabet vil endvidere formidle handel med ejendomme og selskaber med udenlandske aktiver. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2017-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-18 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-18 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2017-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-18 tilføjes Legale ejere: Kvadrat Gruppen ApS (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2017-03-18 tilføjes Navne: Kvadrat Investering IVS (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2017-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-18 tilføjes Stiftere: Kvadrat Gruppen ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2017-03-18 tilføjes Vedtægter: 2017-03-18 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2017-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-21)