Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siamvej 19, 2300 København S (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Binavne: Statistikbureauet ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Direktion: Kenneth Thue Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde avanceret lønberegning til medlemmer af lønmodtagerorganisationer, herunder at tilbyde statistiske og metodiske ydelser og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-14 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Legale ejere: LIVELLA Holding IVS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Navne: Lønberegneren ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Thue Nielsen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Stiftere: LIVELLA Holding IVS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Vedtægter: 2017-03-14 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-21)