Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-21 tilføjes Navne: Fairytell ApS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-20 fjernes Navne: Fairytell IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-21 tilføjes Vedtægter: 2021-09-21 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 16, 1656 København V (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Prisholmvej 56, 2500 Valby (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 tilføjes Direktion: Morten Qvist Strunge (direktør) (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 fjernes Direktion: Henriette Høj Gharib (direktør) (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 tilføjes Legale ejere: Podimo ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 fjernes Legale ejere: Inspire Media 2017 IVS, CONSULTIA ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 tilføjes Reelle ejere: Morten Qvist Strunge (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-11 fjernes Reelle ejere: Henriette Høj Gharib, Lars Peter Ilsø Larsen, Mette Ilsø Larsen (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-11 fjernes Kontaktoplysninger: henriettegharib@yahoo.com (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prisholmvej 56, 2500 Valby (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: henriettegharib@yahoo.com (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåmejsevej 9, 8464 Galten (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 tilføjes Hjemmeside: www.fairytell.dk (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.450,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-12-30 tilføjes Vedtægter: 2017-12-30 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-12-15 tilføjes Legale ejere: Inspire Media 2017 IVS, CONSULTIA ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2017-12-14 fjernes Legale ejere: Inspire Media 2017 IVS, CONSULTIA ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåmejsevej 9, 8464 Galten (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Prisholmvej 56, 2500 Valby (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: hhg@fairytell.dk (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: hhg@fairytell.dk (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prisholmvej 56, 2500 Valby (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-03-20 tilføjes Direktion: Henriette Høj Gharib (direktør) (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2017-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde e-bøger med tekst og lyd, herunder i abonnementsform, og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-20 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Legale ejere: Inspire Media 2017 IVS, CONSULTIA ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-03-20 tilføjes Navne: Fairytell IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-03-20 tilføjes Reelle ejere: Henriette Høj Gharib, Lars Peter Ilsø Larsen, Mette Ilsø Larsen (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Stiftere: Inspire Media 2017 IVS, CONSULTIA ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 tilføjes Vedtægter: 2017-03-20 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-21)