Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Legale ejere | Binavne | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 45.547,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: de Darko Schauby ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: de Darko Schauby IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Reelle ejere: Thomás Frederik Schauby (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Thomás Frederik Schauby (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Legale ejere: Jarn Schauby, Elisabeth Maria Darko de Nagyajta (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Binavne: de Darko & Schauby Holding IVS, de Darko Schauby Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Libertalia IVS. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-01-01 fjernes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 tilføjes Binavne: de Darko Schauby Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: de Darko Schauby IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-06-30 fjernes Navne: de Darko & Schauby IVS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-27 tilføjes Legale ejere: Elisabeth Maria Darko de Nagyajta (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-06-12 tilføjes Legale ejere: Jarn Schauby (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-06-12 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-06-12 tilføjes Reelle ejere: Thomás Frederik Schauby (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-05-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-05-16 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftevej 277, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Binavne: de Darko & Schauby Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-03-20 tilføjes Direktion: Thomás Frederik Schauby (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-20 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Legale ejere: Thomás Frederik Schauby (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-03-20 tilføjes Navne: de Darko & Schauby IVS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Stiftere: Thomás Frederik Schauby (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Vedtægter: 2017-03-20 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-20)