Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2016-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PEM Holding Horsens A/S. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2022-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-06-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-06-07 tilføjes Vedtægter: 2022-06-07 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-06-07 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holger Danskes Vej 22, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: birtevildrik@gmail.com (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2016-12-22 tilføjes Direktion: Birte Skov Vildrik (direktør) (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje andele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Legale ejere: Birte Skov Vildrik (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2016-12-22 tilføjes Navne: B. HOLDING HORSENS ApS (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Reelle ejere: Birte Skov Vildrik (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2016-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2016-12-22 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2016-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Vedtægter: 2016-12-22 (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2016-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-20)