Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-04 tilføjes Reelle ejere: Andreea Iuliana Sfreja (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Reelle ejere: Patrik Sfreja (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Reelle ejere: Andreea Iuliana Sfreja (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 tilføjes Legale ejere: SFR Holding Aps (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Legale ejere: Andreea Iuliana Sfreja (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 20, st. tv., 1124 København K (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 136, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-03-13 tilføjes Direktion: Andreea Iuliana Sfreja (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 fjernes Direktion: Patrik Sfreja (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rumænske detailprodukter (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-12 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Legale ejere: Andreea Iuliana Sfreja (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-03-13 fjernes Legale ejere: Patrik Sfreja (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Navne: Rumænsk vin og delikatesse ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-12 fjernes Navne: Trans4you ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Reelle ejere: Andreea Iuliana Sfreja (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-03-13 fjernes Reelle ejere: Patrik Sfreja (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Vedtægter: 2020-03-13 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 136, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 136, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-04 tilføjes Reelle ejere: Patrik Sfreja (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-01 tilføjes Navne: Trans4you ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2017-04-01 tilføjes Vedtægter: 2017-04-01 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2017-03-31 fjernes Navne: Trans 4 you ApS (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-03-13 tilføjes Navne: Trans 4 you ApS (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 136, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2017-03-13 tilføjes Direktion: Patrik Sfreja (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med godstransport og service samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-13 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Legale ejere: Patrik Sfreja (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Stiftere: Patrik Sfreja (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Vedtægter: 2017-03-13 (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-20)