Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sune Theodorsen | 20.03.2017 | direktør |
Ritu Suresh Jain | 20.03.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
David Amsalem | 16.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Frederik Suhm Heering | 22.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Sune Theodorsen | 27.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Stefano Zorzi | 27.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ritu Suresh Jain | 27.10.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Matteo Vallone | 29.05.2020 | 16.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hampus Jakobsson | 18.01.2019 | 16.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Meermann | 27.10.2018 | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Rolf Dorph Jacobsen | 27.10.2018 | 18.01.2019 | bestyrelsesmedlem |