Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Binavne | Ejerskaber | Legale ejere | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Torben Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-23 tilføjes Navne: Ejendomspartner Danmark ApS (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-22 fjernes Navne: Boligforeningernes Samhandel ApS (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-23 tilføjes Vedtægter: 2023-06-23 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-19 tilføjes Binavne: Boligforeningernes Samhandel ApS (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: How2Media ApS. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2022-12-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Torben Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-16 tilføjes Direktion: Lukas Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 fjernes Direktion: Tatiana Sevciuc (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-14 tilføjes Direktion: Tatiana Sevciuc (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-08-14 fjernes Direktion: Lukas Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-05-06 tilføjes Binavne: Håndværkernes Samhandelsforening ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 fjernes Binavne: Boligforeningernes Samhandel ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Navne: Boligforeningernes Samhandel ApS (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2020-05-05 fjernes Navne: Håndværkernes Samhandelsforening ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Vedtægter: 2020-05-06 (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2020-03-26 tilføjes Legale ejere: BFSH Holding ApS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-26 fjernes Legale ejere: Lukas Hansen (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-12 tilføjes Binavne: Boligforeningernes Samhandel ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-03-11 fjernes Binavne: Boligforeningernes Samhandel IVS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Navne: Håndværkernes Samhandelsforening ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-03-09 fjernes Navne: Håndværkernes Samhandelsforening IVS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Vedtægter: 2020-03-10 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-09 tilføjes Binavne: Boligforeningernes Samhandel IVS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-09 tilføjes Vedtægter: 2018-11-09 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenhøjparken 235, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Direktion: Lukas Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en indkøbsforening for håndværkere med tilknyttet rådgivning samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-16 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Legale ejere: Lukas Hansen (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2017-03-16 tilføjes Navne: Håndværkernes Samhandelsforening IVS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2017-03-16 tilføjes Reelle ejere: Lukas Hansen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-03-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Stiftere: Lukas Hansen (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 tilføjes Vedtægter: 2017-03-16 (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2017-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2017-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-20)