Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Legale ejere: Claus Klarskov (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-29 fjernes Legale ejere: CBP - Holding APS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-03-18 tilføjes Legale ejere: Jesper Walli Pedersen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-03-29 tilføjes Reelle ejere: Claus Klarskov (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-18 tilføjes Reelle ejere: Jesper Walli Pedersen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-03-17 fjernes Reelle ejere: Jesper Walli Pedersen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: CBP - Holding APS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Jesper Walli Pedersen (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Walli Pedersen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Jesper Walli Pedersen (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-11-29 tilføjes Binavne: Cafe CK ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-29 tilføjes Navne: Strandgaarden Hummingen ApS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-28 fjernes Navne: Cafe CK APS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-29 tilføjes Vedtægter: 2022-11-29 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-08-30 tilføjes Direktion: Jesper Walli Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-08-30 fjernes Direktion: Claus Klarskov (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-08-30 tilføjes Legale ejere: Jesper Walli Pedersen (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-08-30 fjernes Legale ejere: Claus Klarskov (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-08-30 tilføjes Reelle ejere: Jesper Walli Pedersen (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-08-30 fjernes Reelle ejere: Claus Klarskov (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 tilføjes Direktion: Claus Klarskov (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2019-11-22 fjernes Direktion: Kristina Abel Klarskov (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Legale ejere: Claus Klarskov (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2019-11-22 fjernes Legale ejere: Kristina Abel Klarskov (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Reelle ejere: Claus Klarskov (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2019-11-22 fjernes Reelle ejere: Kristina Abel Klarskov (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Direktion: Kristina Abel Klarskov (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-05-21 fjernes Direktion: Mia Langkjær (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Kristina Abel Klarskov (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: Mia Langkjær (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Kristina Abel Klarskov (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Mia Langkjær (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diget 7, 4983 Dannemare (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 42, 4900 Nakskov (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 42, 4900 Nakskov (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2017-03-20 tilføjes Direktion: Mia Langkjær (direktør) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2017-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cafe- og restaurantvirksomhed og hvad selskabet ledelse eller mener falder herind under. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-20 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Legale ejere: Mia Langkjær (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2017-03-20 tilføjes Navne: Cafe CK APS (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2017-03-20 tilføjes Reelle ejere: Mia Langkjær (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Stiftere: Mia Langkjær (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Vedtægter: 2017-03-20 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-20)