Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2017-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Moker Venture & Geppel Invest ApS. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOTTLE UP INVEST ApS. (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: NIELSEN OG CO. ApS. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Spivi Scandinavia Holding A/S. (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIELSEN OG CO. ApS. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Moker Venture Finans ApS. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Spivi Scandinavia Holding A/S. (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-10 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 7, 2., 1159 København K (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-02-26 tilføjes Legale ejere: RF Holding, København ApS (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-02-25 fjernes Legale ejere: RF HOLDING, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 4., 1462 København K (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: Moker Venture ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-30 fjernes Navne: ReKom Venture ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 4., 1462 København K (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2017-03-17 tilføjes Direktion: Jesper Schaltz (direktør) (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-17 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Legale ejere: RF HOLDING, KØBENHAVN ApS, ANF ENTERPRISES ApS, GD1 INVEST ApS, Schaltz Invest ApS, GRUMME INVEST ApS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2017-03-17 tilføjes Navne: ReKom Venture ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-03-17 tilføjes Reelle ejere: Adam Nederby Falbert (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-03-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-03-17 tilføjes Stiftere: Schaltz Invest ApS, RF HOLDING, KØBENHAVN ApS, GRUMME INVEST ApS, GD1 INVEST ApS, ANF ENTERPRISES ApS (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Vedtægter: 2017-03-17 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-20)