Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silovej 8, 8., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Direktion: Per Allerup (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-17 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Legale ejere: Per Allerup Holding IVS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Navne: Energimester IVS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Reelle ejere: Per Allerup (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Stiftere: Per Allerup Holding IVS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silovej 8, 8., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Direktion: Per Allerup (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning indenfor energi og proces, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-17 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Legale ejere: Per Allerup Holding IVS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Navne: Energimester IVS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Reelle ejere: Per Allerup (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Stiftere: Per Allerup Holding IVS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Vedtægter: 2017-03-17 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-29)