Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: canice@euei.dk (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@eei.works (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-08-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Direktion: Canice Hamill (direktør) (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og designe undervisning og uddannelse samt forestå kurser samt anden beslægtet virksomhed hertil. The Companys purpose is to design and development of training and educational courses and other related business activities. (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-09 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@eei.works (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2017-03-09 tilføjes Legale ejere: Canice Hamill (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Navne: European E-learning Institute ApS (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Reelle ejere: Canice Hamill (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-03-09 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Stiftere: Canice Hamill (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Vedtægter: 2017-03-09 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-17)