Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Formål | Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Direktion: Brian Thaysen (direktør) (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-13 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Legale ejere: AVANT DENMARK A/S (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Navne: Avant Service ApS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Reelle ejere: Brian Thaysen (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Stiftere: NewCo Europe B.V., AVANT DENMARK A/S (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-01-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-03-08 tilføjes Navne: Avant Service ApS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-03-07 fjernes Navne: Avant Service A/S (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-03-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-03-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-08 fjernes Bestyrelse: Flemming Rahbech Skou (formand) (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-08 fjernes Revisor: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Navne: Avant Service A/S (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-01-18 fjernes Navne: Avant NewCo A/S (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 tilføjes Vedtægter: 2021-01-19 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-08-27 tilføjes Bestyrelse: Lone Balle Thaysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-08-27 fjernes Bestyrelse: Cornelis Edmondus Jacobus Adriaanse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-27 fjernes Direktion: Johannes Petrus Henricus Maria Bakker (direktør) (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: AVANT DENMARK A/S (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: NewCo Europe B.V. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: AVANT DENMARK A/S (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2019-11-05 tilføjes Bestyrelse: Wilhelmus Martinus Elisabeth van der Struijk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-11-05 fjernes Bestyrelse: Alexandra Maria Vanessa Schatorie (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2019-06-11 tilføjes Vedtægter: 2019-06-11 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2018-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejby Nordlandsvej 301, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejby Nordlandsvej 301, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Bestyrelse: Alexandra Maria Vanessa Schatorie (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2017-03-13 tilføjes Direktion: Johannes Petrus Henricus Maria Bakker (direktør) (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2017-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og andre hermed beslægtede aktiviteter. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-13 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-03-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-03-13 tilføjes Legale ejere: NewCo Europe B.V., AVANT DENMARK A/S, NewCo Europe B.V. (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-03-13 fjernes Legale ejere: NewCo Europe B.V. (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-03-13 tilføjes Navne: Avant NewCo A/S (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-03-13 tilføjes Reelle ejere: Brian Thaysen (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2017-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2017-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-03-13 tilføjes Revisor: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-03-13 tilføjes Stiftere: NewCo Europe B.V., AVANT DENMARK A/S (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-03-13 tilføjes Vedtægter: 2017-03-13 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-17)