Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karin Weiste | 26.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael John Brandt | 01.11.2019 | 26.01.2022 | direktør |
Tirana Koser Akram | 28.02.2018 | 31.10.2019 | direktør |
Torben Zimmermann | 16.03.2017 | 28.02.2018 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mats Erik Göran Göransson | 15.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Eek-Johansen | 15.08.2024 | formand |
Stefan Pedersen Langva | 25.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisa Stéphanie Legallais-Hansen | 30.11.2023 | 15.08.2024 | formand |
Charlotte Surén | 30.11.2023 | 25.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Henrik Johanson | 18.08.2023 | 15.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Bølgen Bronebakk | 18.08.2023 | 30.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Surén | 18.08.2023 | 29.11.2023 | formand |
Karin Weiste | 26.01.2022 | 18.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Pedersen | 26.01.2022 | 18.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael John Brandt | 26.01.2022 | 18.08.2023 | formand |