Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-29 tilføjes Legale ejere: Flod Holding ApS, CMS Holding 2017 ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-28 fjernes Legale ejere: Flod Holding ApS, CMS Holding 2017 ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-29 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Flodgaard (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-28 fjernes Reelle ejere: Jørgen Flodgaard (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-06-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 167, 8330 Beder (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 167, 8330 Beder (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 167, 8330 Beder (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2017-03-16 tilføjes Direktion: Carsten Hoeg (direktør) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendommen Hjelmensgade 25, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-16 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Legale ejere: Flod Holding ApS, CMS Holding 2017 ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2017-03-16 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Hjelmensgade 25 ApS (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Flodgaard (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2017-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Stiftere: Flod Holding ApS, CMS Holding 2017 ApS (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Vedtægter: 2017-03-16 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-16)