Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 33, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Legale ejere: VEJVAD ApS, HEDE HOLDING ApS, T.H. RASMUSSEN INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Navne: Stechers Horsens ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Reelle ejere: Henrik Hede-Nielsen, Tom Hvas Rasmussen, Kasper Vejvad Jørgensen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Stiftere: Otium Danmark A/S (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Tom Hvas Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauration i Horsens. (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2021-08-12 tilføjes Navne: Stechers Horsens ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2021-08-11 fjernes Navne: Bar2030 ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-12 tilføjes Vedtægter: 2021-08-12 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2021-05-12 tilføjes Legale ejere: VEJVAD ApS, HEDE HOLDING ApS, T.H. RASMUSSEN INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2021-05-12 fjernes Legale ejere: On the Rocks ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Reelle ejere: Kasper Vejvad Jørgensen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2021-05-12 fjernes Reelle ejere: Simon Kielemann Grønkjær, Jeppe Lund Pedersen (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 33, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2019-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-10 tilføjes Navne: Bar2030 ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2019-09-09 fjernes Navne: Italia Aarhus ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-10 tilføjes Vedtægter: 2019-09-10 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: On the Rocks ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: VEJVAD ApS, BODEGAEN CAPITAL ApS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Simon Kielemann Grønkjær, Jeppe Lund Pedersen, Henrik Hede-Nielsen, Tom Hvas Rasmussen (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-24 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2018-10-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-01 tilføjes Direktion: Tom Hvas Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2018-04-01 fjernes Direktion: Per Lilholt (direktør) (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-04-01 tilføjes Legale ejere: BODEGAEN CAPITAL ApS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-04-01 fjernes Legale ejere: Otium Danmark A/S, TA VIND ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-04-01 fjernes Reelle ejere: Claus Harald Hommelhoff, Anders Vind (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-31 fjernes Legale ejere: BODEGAEN CAPITAL ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: VEJVAD ApS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-09-13 fjernes Kontaktoplysninger: pl@domis.dk (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: BODEGAEN CAPITAL ApS, TA VIND ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Vind (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Per Lilholt (direktør) (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pl@domis.dk (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: Otium Danmark A/S (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2017-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er bortforpagtning og drift af restauration. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Navne: Italia Aarhus ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2017-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Stiftere: Otium Danmark A/S (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2017-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2017-03-16 tilføjes Vedtægter: 2017-03-16 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2017-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-04)