Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Låsbygade 7, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-08 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Kontaktoplysninger: sahwan-8210@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Legale ejere: Sahwan Rafou Qassem (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Navne: Burger Spot ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes ObligatoriskEmail: sahwan-8210@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Reelle ejere: Sahwan Rafou Qassem (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Stiftere: Sahwan Rafou Qassem (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-04-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-03-08 fjernes Direktion: Sahwan Rafou Qassem (direktør) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbygade 7, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Låsbybanke 15, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbybanke 15, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-08 tilføjes Direktion: Sahwan Rafou Qassem (direktør) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er et drive fastfood restauranter. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-08 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: sahwan-8210@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Legale ejere: Sahwan Rafou Qassem (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Navne: Burger Spot ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes ObligatoriskEmail: sahwan-8210@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Reelle ejere: Sahwan Rafou Qassem (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Stiftere: Sahwan Rafou Qassem (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet kan tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Vedtægter: 2017-03-08 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)