Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelvej 26, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-13 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Legale ejere: Lukasz Organisciak (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Navne: LK AUTO SERVICE IVS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Reelle ejere: Lukasz Organisciak (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Stiftere: Lukasz Organisciak, Krzysztof Kolada (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-20 Statstidende Dekret
Den 2021-03-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Direktion: Lukasz Organisciak (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelvej 26, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2019-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelvej 28, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2019-10-06)
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-01 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2018-09-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2018-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2018-08-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Krzysztof Kolada (direktør) (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Krzysztof Kolada (direktør) (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Lukasz Organisciak (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: Krzysztof Kolada (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Krzysztof Kolada (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-01 fjernes Reelle ejere: Krzysztof Kolada (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Direktion: Lukasz Organisciak (direktør) (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: Lukasz Organisciak (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelvej 28, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2019-10-06)
Den 2017-03-13 tilføjes Direktion: Lukasz Organisciak (direktør) (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2017-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med autoværksted, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-13 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Legale ejere: Lukasz Organisciak, Krzysztof Kolada (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2017-03-13 tilføjes Navne: LK AUTO SERVICE IVS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Reelle ejere: Lukasz Organisciak (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Stiftere: Lukasz Organisciak, Krzysztof Kolada (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-03-13 tilføjes Vedtægter: 2017-03-13 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)