Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Buus Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-29 fjernes Bestyrelse: Johan Westermark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-29 tilføjes Direktion: Carl Mouritz Højrup (direktør) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-12-29 fjernes Direktion: Johan Westermark (direktør) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2017-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nordbysvej 15, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Bestyrelse: Johan Westermark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2017-03-14 tilføjes Direktion: Johan Westermark (direktør) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2017-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling af skaldyr og fisk samt lignende produkter primært til krydstogtindustrien samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-14 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Legale ejere: NORDIC SEAFOOD A/S, Wemark Holding ApS (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Navne: Nordic Seafood Cruise Supply ApS (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Reelle ejere: Johan Westermark (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2017-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Stiftere: Wemark Holding ApS, NORDIC SEAFOOD A/S (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Vedtægter: 2017-03-14 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-16)