Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 255, 9800 Hjørring (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Direktion: Helle Høgh Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-15 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Legale ejere: UD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Navne: Høgh & Buchard ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Reelle ejere: Uffe Dalsgaard, Ann Hee Buchard (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Stiftere: Helle Høgh Dalsgaard, Ann Hee Buchard (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-07-15 fjernes Legale ejere: AHEE Holding ApS (offentliggjort 2021-07-17)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 255, 9800 Hjørring (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Høgesangervej 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-11-10 tilføjes Navne: Høgh & Buchard ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-11-09 fjernes Navne: Høgh & Buchard IVS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-10 tilføjes Vedtægter: 2017-11-10 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-11-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-08-07 tilføjes Legale ejere: AHEE Holding ApS (offentliggjort 2021-07-17)
Den 2017-08-07 fjernes Legale ejere: Ann Hee Buchard (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-07 tilføjes Reelle ejere: Ann Hee Buchard (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-08-06 fjernes Reelle ejere: Ann Hee Buchard (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-06 tilføjes Legale ejere: UD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-06-06 fjernes Legale ejere: Helle Høgh Dalsgaard (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Reelle ejere: Helle Høgh Dalsgaard, Ann Hee Buchard, Uffe Dalsgaard (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-06 fjernes Reelle ejere: Helle Høgh Dalsgaard (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgesangervej 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2017-03-15 tilføjes Direktion: Helle Høgh Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Formål: Agentur af tasker og accessories (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-15 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Legale ejere: Helle Høgh Dalsgaard, Ann Hee Buchard (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-03-15 tilføjes Navne: Høgh & Buchard IVS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Stiftere: Helle Høgh Dalsgaard, Ann Hee Buchard (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-03-15 tilføjes Vedtægter: 2017-03-15 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)