Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: St Nørlundvej 1, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2023-04-30)
Den 2023-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 46, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2023-04-30)
Den 2018-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DK Produktion ApS. (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DK Produktion ØKO ApS. (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejd.selskabet St.Nørlundvej ApS. (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2019-02-12 sletter virksomheden Ejerskaber: DK Grønt Food ApS. (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 46, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2023-04-30)
Den 2017-03-01 tilføjes Direktion: René Bergman (direktør) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service samt besiddelse og udlejning af ejendomme (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-01 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: René Bergman (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Navne: RB Holding Vildbjerg ApS (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Reelle ejere: René Bergman (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Stiftere: René Bergman (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Vedtægter: 2017-03-01 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-15)