Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Kolbe Lorenzen(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Justin Romano Erlangga Ulbrichsen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,66 % | 6,66 % | 6,66 % | 6,66 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Justin Romano Erlangga Ulbrichsen | 01.03.2021 | Sorgenfrigade 3, 2200 København N |
Rasmus Kolbe Lorenzen | 01.02.2022 | Kong Georgs Vej 4, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Lakse ApS | 38832522 | NORMAL | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
Lakse Holding ApS | 38831720 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Lakse Publishing ApS | 40757287 | NORMAL | Udgivelse af bøger (581100) |
Tabasco Productions ApS | 38490281 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.05.2017 | 2,46 (km) | Esromgade 15, 2200 København N | Kleinsgade 6, 1633 København V |
22.05.2022 | 1,89 (km) | Kleinsgade 6, 1633 København V | Kong Georgs Vej 4, 2000 Frederiksberg |
Tabasco Productions ApS. |
Sidst opdateret den 15.03.2017 og angivet som gældende fra 14.03.2017 (2760 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Tabaluga Holding ApS | 37799076 |
Tabarak Taxivognmand | 39205866 |
Tabari Terapi | 41666552 |
TABASCO CLOTHING ApS | 27343988 |
Tabasco Productions ApS | 38490281 |
Tabasco Sound I/S | 41720905 |
Tabaska IT og Controlling v/Jakob Diness | 29646252 |
TABASSIST ApS | 34620369 |
Tabata ApS | 41458186 |
Tabata Holding ApS | 41457597 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Kolbe Lorenzen(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Justin Romano Erlangga Ulbrichsen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 7 % | 7 % | 27 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Kolbe Lorenzen(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 7 | 1 | 9 |
Justin Romano Erlangga Ulbrichsen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 2 | 2 |
Sum | 3 | 8 | 3 | 11 |
Pct. | 12 % | 32 % | 12 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |