Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Johnny Larsen | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nickolei Henrik Nagel | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Karina Lind Bertelsen | 31.03.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Wiese | 31.03.2017 | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Andreasen | 31.03.2017 | 28.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frank Bodal Meistrup | 31.03.2017 | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |