Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Direktion | Reelle ejere | ||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-10-30 Statstidende Dekret
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-05-31 fjernes Direktion: Jess Hedegaard Wallin (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Jess Hedegaard Wallin (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-18 tilføjes Binavne: Hjallerup Entreprenør & Anlæg ApS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-17 fjernes Binavne: SK Mureren ApS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Vedtægter: 2018-12-17 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-08-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 tilføjes Binavne: SK Mureren ApS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2017-05-22 tilføjes Vedtægter: 2017-05-22 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faurholtvej 17, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Direktion: Jess Hedegaard Wallin (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsadministration og viceværtservice samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-02 (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Legale ejere: Wallin Invest ApS (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Navne: Aalborg Viceværts Service ApS (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Reelle ejere: Jess Hedegaard Wallin (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Stiftere: Wallin Invest ApS (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)