Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryparken 14, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-13 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Kontaktoplysninger: casperhertzolsen@gmail.com (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Legale ejere: Casper Hertz Olsen (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Navne: C. Hertz Holding IVS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Reelle ejere: Casper Hertz Olsen (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Stiftere: Casper Hertz Olsen (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Direktion: Casper Hertz Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Casper Hertz Olsen (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryparken 14, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Direktion: Casper Hertz Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-03-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed samt eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-13 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: casperhertzolsen@gmail.com (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Legale ejere: Casper Hertz Olsen (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Navne: C. Hertz Holding IVS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Stiftere: Casper Hertz Olsen (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-03-13 tilføjes Vedtægter: 2017-03-13 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: xpozure group ApS. (offentliggjort 2020-03-09)