Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgpladsen 7, 6800 Varde (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgpladsen 7, 6800 Varde (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgpladsen 7, 6800 Varde (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 22, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Louise Helbo Christensen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-01 fjernes Reelle ejere: John Helbo Christensen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-01 fjernes Bestyrelse: John Helbo Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-01 fjernes Direktion: John Helbo Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: John Helbo Christensen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Louise Helbo Christensen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 22, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sædding Ringvej 2, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-04 tilføjes Vedtægter: 2019-01-04 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sædding Ringvej 2, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2018-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Brolæggervej 15, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel både fysisk butik og internet, handel af grunde, huse værdipapirer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-20 tilføjes Hjemmeside: www.helbos-living.dk (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@helbos-living.dk (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@ventemusik.dk (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brolæggervej 15, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsvænget 112, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-16 tilføjes Bestyrelse: John Helbo Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-06-16 fjernes Bestyrelse: Torben Rich Skeem Krog (formand) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-15 fjernes Bestyrelse: John Helbo Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-16 tilføjes Direktion: Louise Helbo Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-16 fjernes Direktion: Torben Rich Skeem Krog (direktør) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-16 tilføjes Legale ejere: John Helbo Christensen, Louise Helbo Christensen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-06-16 fjernes Legale ejere: PERNIC ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-16 tilføjes Navne: Helbos-Living ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-15 fjernes Navne: Vest-Invest ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-16 tilføjes Reelle ejere: Louise Helbo Christensen, John Helbo Christensen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-06-16 fjernes Reelle ejere: Torben Rich Skeem Krog, Palle Erik Pallesen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-16 tilføjes Vedtægter: 2018-06-16 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-20 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-30 tilføjes Bestyrelse: John Helbo Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-30 tilføjes Direktion: Torben Rich Skeem Krog (direktør) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ventemusik.dk (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@mktgroup.dk (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-12-30 tilføjes Legale ejere: PERNIC ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-30 fjernes Legale ejere: John Helbo Christensen (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-12-30 tilføjes Navne: Vest-Invest ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-29 fjernes Navne: Mars-Invest ApS (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-12-30 tilføjes Reelle ejere: Torben Rich Skeem Krog, Palle Erik Pallesen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-30 tilføjes Vedtægter: 2017-12-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsvænget 112, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Direktion: John Helbo Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2017-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med indkøb internethandel, handel af grunde, huse værdipapirer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-13 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mktgroup.dk (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-03-13 tilføjes Legale ejere: John Helbo Christensen (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-03-13 tilføjes Navne: Mars-Invest ApS (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-03-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-03-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Stiftere: John Helbo Christensen (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Vedtægter: 2017-03-13 (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-13)