Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Moselundsvej 2, 3. 3., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Direktion: Philip William Bigum (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-06 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Hjemmeside: www.Homefix.dk (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Kontaktoplysninger: Info@homefix.dk (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Legale ejere: GWB INVEST A/S, Philip William Bigum, Jacob William Bigum (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Navne: HomeFix ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Reelle ejere: Glenn William Bigum, Philip William Bigum (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Stiftere: Philip William Bigum, Kristoffer Samdal, Joakim Herrestrup, Glenn William Bigum (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Moselundsvej 2, 3. 3., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 146, 2. 1., 2450 København SV (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-25 tilføjes Legale ejere: Philip William Bigum, Jacob William Bigum (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-06-25 fjernes Legale ejere: Joakim Herrestrup (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-24 fjernes Legale ejere: Philip William Bigum (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-25 tilføjes Reelle ejere: Philip William Bigum (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2018-06-25 fjernes Reelle ejere: Joakim Herrestrup (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-24 fjernes Reelle ejere: Philip William Bigum (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-25 fjernes Direktion: Joakim Herrestrup (direktør) (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet Tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af tre direktionsmedlemmer (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Vedtægter: 2017-03-06 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-27 fjernes Direktion: Kristoffer Samdal (direktør) (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-06 tilføjes Direktion: Kristoffer Samdal (direktør) (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-16 tilføjes Legale ejere: Philip William Bigum, Joakim Herrestrup, GWB INVEST A/S (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-03-16 fjernes Legale ejere: Glenn William Bigum, Kristoffer Samdal (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2017-03-15 fjernes Legale ejere: Philip William Bigum, Joakim Herrestrup (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2017-03-06 tilføjes Legale ejere: Philip William Bigum, Joakim Herrestrup, Glenn William Bigum, Kristoffer Samdal (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2017-03-16 tilføjes Reelle ejere: Philip William Bigum, Joakim Herrestrup, Glenn William Bigum (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 146, 2. 1., 2450 København SV (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2017-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med håndværkslignende serviceaftaler til private husstande. (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-06 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Hjemmeside: www.Homefix.dk (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@homefix.dk (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Navne: HomeFix ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Stiftere: Philip William Bigum, Kristoffer Samdal, Joakim Herrestrup, Glenn William Bigum (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2017-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-10)