Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Dekret | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 111, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Bibranche: Undervognsbehandling (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-10 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Hjemmeside: www.autocenterkobenhavn.dk (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Legale ejere: AutoCenter København Holding ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Navne: AutoCenter København A/S (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Reelle ejere: Jens-Christian Mackeprang, Jonas Højland (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Stiftere: AutoCenter København Holding ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2022-05-18 fjernes Bestyrelse: Jens-Christian Mackeprang (formand) (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2022-05-18 fjernes Direktion: Jonas Højland (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2022-05-18 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2022-05-21 Statstidende Dekret
Den 2022-01-04 tilføjes Bestyrelse: Jens-Christian Mackeprang (formand) (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2022-01-04 fjernes Bestyrelse: Christian Buhelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Bestyrelse: Jens-Christian Mackeprang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Direktion: Jonas Højland (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2022-01-04 fjernes Direktion: Christian Buhelt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Legale ejere: Højland & Co ApS, 280322 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-04 fjernes Legale ejere: Højland & Co ApS, 280322 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-04 tilføjes Reelle ejere: Jens-Christian Mackeprang, Jonas Højland (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-01-04 fjernes Reelle ejere: Christian Buhelt (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-03 fjernes Reelle ejere: Jens-Christian Mackeprang, Jonas Højland (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-06 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2021-12-06 fjernes Revisor: Ellebæk Regnskab (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Reelle ejere: Jens-Christian Mackeprang, Jonas Højland, Christian Buhelt (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-09-21 fjernes Reelle ejere: Christian Buhelt, Jens-Christian Mackeprang, Jonas Højland (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Hjemmeside: www.autocenterkobenhavn.dk (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2020-06-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2022-05-22)
Den 2020-06-22 tilføjes Bestyrelse: Jonas Højland (formand) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-06-21 fjernes Bestyrelse: Jonas Højland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2020-05-11 tilføjes Bestyrelse: Jonas Højland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-05-11 fjernes Bestyrelse: Kenneth Dyreborg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Højland (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Revisor: Ellebæk Regnskab (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-12-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-24)
Den 2019-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 111, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2019-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gungevej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 tilføjes Navne: AutoCenter København A/S (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2019-11-25 fjernes Navne: AutoCenter København, Dinitrol og Lakcenter Hvidovre A/S (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 tilføjes Vedtægter: 2019-11-26 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-19 tilføjes Bestyrelse: Jens-Christian Mackeprang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2019-07-19 fjernes Bestyrelse: Diana Buhelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-29 tilføjes Reelle ejere: Christian Buhelt, Jens-Christian Mackeprang (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-06-28 fjernes Reelle ejere: Christian Buhelt (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-27 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Dyreborg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-02-27 fjernes Bestyrelse: Pernille Martin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Bestyrelse: Pernille Martin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-31 fjernes Bestyrelse: Søren Bruno Jönsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-24 tilføjes Bestyrelse: Claus Erland Kotasek (formand) (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-24 fjernes Bestyrelse: Diana Buhelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-08-10 tilføjes Navne: AutoCenter København, Dinitrol og Lakcenter Hvidovre A/S (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-08-09 fjernes Navne: AutoCenter København II A/S (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-10 tilføjes Vedtægter: 2017-08-10 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gungevej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 35, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 35, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Bestyrelse: Diana Buhelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-03-10 tilføjes Bibranche: Undervognsbehandling (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Direktion: Christian Buhelt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2017-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive automobilværksted, handel med biler, undervognsbehandling af biler, lakering af biler samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-10 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Legale ejere: AutoCenter København Holding ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Navne: AutoCenter København II A/S (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Reelle ejere: Christian Buhelt (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2017-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-24)
Den 2017-03-10 tilføjes Stiftere: AutoCenter København Holding ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-22)