Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr Bindslevvej 22, 9881 Bindslev (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-08-31 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-10 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Legale ejere: Per Mølgaard Nielsen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Navne: Lygten Frederikshavn ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Reelle ejere: Per Mølgaard Nielsen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Stiftere: Per Mølgaard Nielsen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-12-13 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 Statstidende Dekret
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 fjernes Direktion: Per Mølgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Bindslevvej 22, 9881 Bindslev (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Direktion: Per Mølgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-03-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med værtshus, restaurant, café, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-08-31 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-10 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Legale ejere: Per Mølgaard Nielsen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Navne: Lygten Frederikshavn ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Reelle ejere: Per Mølgaard Nielsen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Stiftere: Per Mølgaard Nielsen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)