Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Navne: WESC 2 ApS (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-09 fjernes Navne: WESC 2 IVS (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Vedtægter: 2021-10-10 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-10-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-03-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-02 tilføjes Direktion: Hanne Ryden (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-01 fjernes Direktion: Janderek Steve Ryden (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: wesc@youmail.dk (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-04 fjernes Kontaktoplysninger: wesc@mail.dk (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-03-15 tilføjes Reelle ejere: Hanne Ryden (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2017-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uglevej 3, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Direktion: Janderek Steve Ryden (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-03-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handels- og salgsvirksomhed, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-12 (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2017-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: wesc@mail.dk (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-03-12 tilføjes Legale ejere: Hanne Ryden, Janderek Steve Ryden, WESC HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 fjernes Legale ejere: Hanne Ryden, Janderek Steve Ryden (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Navne: WESC 2 IVS (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2017-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Stiftere: Janderek Steve Ryden (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-03-12 tilføjes Vedtægter: 2017-03-12 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2017-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2017-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-12)