Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Dekret | Navne | Vedtægter | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 7, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 7, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-17 Statstidende Dekret
Den 2024-02-27 tilføjes Navne: Selskabet af 27. februar 2024 ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-26 fjernes Navne: A&G Tømrer & Snedker ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 tilføjes Vedtægter: 2024-02-27 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 7, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 7, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 7, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dagmar Petersens Gade 98, 4. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 tilføjes Legale ejere: Claus Gundersen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-21 fjernes Legale ejere: Benjamin Olander Offenbach Andersen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-20 fjernes Legale ejere: Claus Gundersen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-21 tilføjes Reelle ejere: Claus Gundersen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-21 fjernes Reelle ejere: Benjamin Olander Offenbach Andersen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-20 fjernes Reelle ejere: Claus Gundersen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-21 fjernes Direktion: Benjamin Olander Offenbach Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dagmar Petersens Gade 98, 4. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2017-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergegade 91, 2., 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergegade 91, 2., 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-03-10 tilføjes Direktion: Benjamin Olander Offenbach Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre byggeopgaver, tømrer- og snedkervirksomhed samt enhver anden efter direktionens skøn dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-10 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Legale ejere: Claus Gundersen, Benjamin Olander Offenbach Andersen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-03-10 tilføjes Navne: A&G Tømrer & Snedker ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2017-03-10 tilføjes Reelle ejere: Claus Gundersen, Benjamin Olander Offenbach Andersen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Stiftere: Claus Gundersen, Benjamin Olander Offenbach Andersen (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-10)