Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Dekret | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 113, 1. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-10 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Legale ejere: Tonny Borup Mortensen, Michael Morelli Holding ApS, Ole Justesens Holding ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Navne: Miolto Arts & Music ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Reelle ejere: Tonny Borup Mortensen, Michael Reinvard Morelli, Ole Justesen (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Stiftere: Tonny Borup Mortensen, Ole Justesens Holding ApS, Michael Morelli Holding ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-07-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-05-30 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-07-16 fjernes Direktion: Ole Justesen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-07-18 Statstidende Dekret
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 113, 1. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Direktion: Ole Justesen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive koncert- og teatervirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-10 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Legale ejere: Tonny Borup Mortensen, Michael Morelli Holding ApS, Ole Justesens Holding ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Navne: Miolto Arts & Music ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Reelle ejere: Tonny Borup Mortensen, Michael Reinvard Morelli, Ole Justesen (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Stiftere: Tonny Borup Mortensen, Ole Justesens Holding ApS, Michael Morelli Holding ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-19)