Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2016-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Mad & Kaffe Holding ApS. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mad & Kaffe Holding ApS. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Volden 12, 1. tv., 1425 København K (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 46, st. tv., 1717 København V (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2017-11-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 46, st. tv., 1717 København V (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2016-12-15 tilføjes Direktion: Joakim Lykke Wridt (direktør) (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: Joakim Lykke Wridt (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Navne: Joakim Wridt Holding ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Reelle ejere: Joakim Lykke Wridt (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-10)