Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2017-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MR DK Invest ApS. (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: PDDK IVS. (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2024-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43, 3., 1051 København K (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-09 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: kent@frickmann.net (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Legale ejere: Julijana Rinner-Frickmann, Kent Frickmann (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Navne: Frickmann Invest Holding ApS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Reelle ejere: Julijana Rinner-Frickmann, Kent Frickmann (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Stiftere: Kent Frickmann, Julijana Rinner-Frickmann (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Kent Frickmann (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43, 3., 1051 København K (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2021-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 116, 5. tv., 1264 København K (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 116, 5. tv., 1264 København K (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 10, 1., 1358 København K (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 10, 1., 1358 København K (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2017-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Flensborglandevej 79, 6360 Tinglev (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kent@frickmann.net (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i aktier og anparter og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og udleje fast ejendom, udøve firma- og ejendomsrådgivning, indrette ejendomme med dekoration og møbler samt eje kapitalandele. (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2017-03-09 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2017-03-10 tilføjes Navne: Frickmann Invest Holding ApS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Navne: PDDK ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-09 fjernes Navne: PDDK ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Vedtægter: 2017-03-09 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flensborglandevej 79, 6360 Tinglev (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-03-09 tilføjes Binavne: Property Development Denmark ApS, Project Development Denmark ApS, Prime Domicil Denmark ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-09 fjernes Binavne: Property Development Denmark ApS, Project Development Denmark ApS, Prime Domicil Denmark ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-09 tilføjes Direktion: Kent Frickmann (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2017-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-09 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Legale ejere: Julijana Rinner-Frickmann, Kent Frickmann (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Reelle ejere: Julijana Rinner-Frickmann, Kent Frickmann (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Stiftere: Kent Frickmann, Julijana Rinner-Frickmann (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2017-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)