Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Månedsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Ringvej 18, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-08 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Hjemmeside: http://www.herloevmc.dk (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Hovedbranche: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Kontaktoplysninger: Herlevsmc@gmail.com (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Legale ejere: René Herløv (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Navne: Herløv MC IVS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Reelle ejere: René Herløv (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Stiftere: René Herløv (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-03-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-02-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-04 Statstidende Dekret
Den 2019-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Bestyrelse: René Herløv (formand) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: René Herløv (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Ringvej 18, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 41, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-03-31)
Den 2019-03-31 tilføjes Hjemmeside: http://www.herloevmc.dk (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 41, 5600 Faaborg (offentliggjort 2019-03-31)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 41, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 10.100,00 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2018-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2018-03-12 tilføjes Vedtægter: 2018-03-12 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 41, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Udflyttervej 8, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udflyttervej 8, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-03-08 tilføjes Bestyrelse: René Herløv (formand) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-03-08 tilføjes Direktion: René Herløv (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-03-08 tilføjes Formål: reparation af motorcykler (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-08 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Hovedbranche: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2017-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2017-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Herlevsmc@gmail.com (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Legale ejere: René Herløv (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Navne: Herløv MC IVS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Reelle ejere: René Herløv (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Stiftere: René Herløv (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-03-08 tilføjes Vedtægter: 2017-03-08 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2017-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)